नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
जाजरकोट
देवेन्द्रराज शर्मा
कोष नियन्त्रक
देखि सम्म
विष्णु प्रसाद दवाडी
कोष नियन्त्रक
देखि सम्म
नारायण प्रसाद न्यौपाने
निमित्त कोष नियन्त्रक
देखि सम्म
राम कृष्ण पन्थी
कोष नियन्त्रक
देखि सम्म
दिवाकर लम्साल
कोष नियन्त्रक
देखि सम्म
भिष्म प्रसाद न्यौपाने
कोष नियन्त्रक
देखि सम्म
दिप बहादुर अधिकारी
कोष नियन्त्रक
देखि सम्म
हेमराज सुवेदी
कोष नियन्त्रक
देखि सम्म
दशरथ सुवेदी
निमित्त कोष नियन्त्रक
देखि सम्म
प्रयागराज रेग्मी
का.मु.कोष नियन्त्रक
देखि सम्म
लोक राज पौडेल
कोष नियन्त्रक
देखि सम्म
डिल्लीराज शर्मा
कोष नियन्त्रक
देखि सम्म
कृष्ण प्रसाद शर्मा
निमित्त कोष नियन्त्रक
देखि सम्म
दिपक लामिछाने
कोष नियन्त्रक
2056-05-18 00:00:00देखि 2060-08-30 00:00:00 सम्म
नारद बहादुर कार्की
निमित्त कोष नियन्त्रक
2060-05-01 00:00:00देखि 2061-01-10 00:00:00 सम्म
विष्णु प्रसाद निरौला
कोष नियन्त्रक
2061-01-11 00:00:00देखि 2062-12-28 00:00:00 सम्म
मान बहादुर बुढा
निमित्त कोष नियन्त्रक
2062-12-29 00:00:00देखि 2063-06-07 00:00:00 सम्म
ईश्वरी पान्डे
कोष नियन्त्रक
2063-06-08 00:00:00देखि 2066-04-20 00:00:00 सम्म
राज बहादुर हमाल
निमित्त कोष नियन्त्रक
2066-04-21 00:00:00देखि 2067-04-24 00:00:00 सम्म
उज्ज्वलराज पन्थी
कोष नियन्त्रक
2067-04-25 00:00:00देखि 2069-01-21 00:00:00 सम्म
काली बहादुर गिरी
निमित्त कोष नियन्त्रक
2069-01-22 00:00:00देखि 2069-02-17 00:00:00 सम्म
जयप्रसाद पाण्डे
निमित्त कोष नियन्त्रक
2071-06-08 00:00:00देखि 2071-07-23 00:00:00 सम्म
याम बहादुर बुढा
कोष नियन्त्रक
2071-07-24 00:00:00देखि 2074-12-02 00:00:00 सम्म
याम बहादुर थापा
कोष नियन्त्रक
2075-01-04 00:00:00देखि 2077-05-31 00:00:00 सम्म
अशोक कुमार राना
कोष नियन्त्रक
2077-06-26 00:00:00देखि 2077-08-28 00:00:00 सम्म
नरेश राज भट्ट
कोष नियन्त्रक
2077-09-26 00:00:00देखि 2078-11-02 00:00:00 सम्म
शोभा शाह
निमित्त कोष नियन्त्रक
2078-11-06 00:00:00देखि 2079-02-05 00:00:00 सम्म
वीर शम्शेर घर्ती
कोष नियन्त्रक
2079-02-06 00:00:00देखि 2081-01-16 00:00:00 सम्म